Informazioni su Philipp Funk
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philipp Funk
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6633108, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
East - west production EWP AG, in Zürich, CH-020.3.907.203-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2009, S. 38, Publ. 5132316).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haasch, Jesse, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Funk, Philipp, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maranta, Claudio, von Poschiavo, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Reto, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hessler, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut Maranta, Monika, von Melchnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arx, Elvis, von Niederbuchsiten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4908102, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
East - west production EWP AG, in Zürich, CH-020.3.907.203-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.1995, S. 5677).
Statutenänderung:
18.12.2008.
Domizil neu:
c/o Zen Dojo Zürich, Rindermarkt 26, 8001 Zürich. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benkler, Andreas, von Zürich und Villmergen, in Dielsdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bovay, Michel, von Chanéaz, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Maranta, Claudio, von Poschiavo, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haasch, Jesse, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Funk, Philipp, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.