Informazioni su Dr. Jacques-Antoine Fauth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Jacques-Antoine Fauth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2855769, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Schweizerische Ärzte-Krankenkasse, in St. Gallen, CHE-107.131.052, Genossenschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2013, Publ. 1187809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Castelberg, Dr. Ulrich, von St. Gallen, in Aarberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fauth, Dr. Jacques-Antoine, von Sion, in Lugano, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sprenger, Dr. Werner, von Winterthur und Neftenbach, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mutzner, Dr. Alfred, von Chur und Maienfeld, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Späti, Dr. Bruno, von Wynigen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paky, Dr. Andreas, von Appenzell, in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schumacher, Dr. Jean Daniel, von Rüschegg, in Bürglen FR (Fribourg), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodmer, Stefan, von Fischingen, in Niederwil SG (Oberbüren), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bozin, Dr. Lyliam, von Neuchâtel, in Neuchâtel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiesendanger, Ivo, von Wiesendangen, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fondazione di beneficenza Kiwanis Club Lugano, in L u g a n o , organizzazione di azioni di beneficenza, fondazione (FUSC no. 177 del 13.9.1999, pagina 6281).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Conti, Enrico, da Lugano, in Lugano, presidente, con firma collettiva a due;
Lanfranco, Ettore, cittadino canadese, in Lugano, vice- presidente, con firma collettiva a due;
Ferrari, Dott. Mario, da Ligornetto, in Porza, membro, con firma collettiva a due;
Ghezzi, Giorgio, da Lamone, in Davesco-Soragno, membro, con firma collettiva a due;
Bordoli, Renato, da Muggio, in Besazio, membro, con firma collettiva a due;
Fauth, Jacques-Antoine, da Sion, in Lugano, membro, con firma collettiva a due;
Minotti, Elvezio, da Lugano, in Viganello, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Soldati, Luca, da Cimadera, in Davesco-Soragno, presidente, con firma collettiva a due;
Alberio, Roberto, da Lugano, in Viganello, segretario, con firma collettiva a due;
Herzig, Adrian, da Jaberg, in Cureglia, membro, con firma collettiva a due;
Pescia, Stefano, da Comano, in Caslano, membro, con firma collettiva a due.
Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fondazione di beneficenza Kiwanis Club Lugano, in Lugano, organizzazione di azioni di beneficenza, fondazione (FUSC del 24.5. 1993, n.98, p.2635).
Atto pubblico modificato:
20.1. 1997.
Nuova organizzazione:
consiglio di fondazione composto da 3 a 7 membri.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Stockman, Dott. Rolf, da Lucerna, in Montagnola, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Bordoli, Renato, da Muggio, in Besazio, con firma collettiva a due;
Fauth, Jacques-Antoine, da Sion, in Lugano, membro, con firma collettiva a due;
Minotti, Elvezio, in Viganello, membro, con firma collettiva a due.