Informazioni su Friedrich Werner Fahrni
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Friedrich Werner Fahrni
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004900710, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Freight Bus Ltd, in Basel, CHE-100.008.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2014, S.0, Publ. 1641169).
Statutenänderung:
26.05.2020.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahrni, Friedrich, von Unterlangenegg, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrni, Monika, von Fiesch und Fieschertal, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1641169, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Freight Bus Ltd, in Basel, CHE-100.008.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2011, S. 6, Publ. 6021200).
Domizil neu:
Wiesendamm 4, 4057 Basel. [Streichung mangels Publikationspflicht:] [gestrichen: Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fahrni, Monika, von Fiesch und Fieschertal, in Seltisberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fahrni, Friedrich, von Unterlangenegg, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6295692, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Imtraco Immediate Trading Company AG, in Zug, CH-170.3.013.040-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 12.10.2000, S. 6981).
Statutenänderung:
27.07.2011.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch gewöhnliche oder eingeschriebene Briefe an die Aktionäre oder, sofern nicht alle Namen und Adressen bekannt sind, durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Mit Erklärung vom 08.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fäh, Peter, von Kaltbrunn, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrni, Monika, von Fiesch, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fahrni, Friedrich, von Unterlangenegg, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].