Informazioni su Peter Dubler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Dubler
Ultimi comunicati FUSC: Peter Dubler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5299864, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Dubler Elektro Anlagen GmbH, in Wohlen AG, CH-400.4.026.729-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2005, S. 1, Publ. 2959622).
Statutenänderung:
02.06.2009.
Zweck neu:
Betrieb eines Elektroinstallations- und Elektroplanungsunternehmens sowie der Handel mit technischen Produkten;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 02.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubler, Peter, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00].
Numero di pubblicazione: 2959622, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Dubler Elektro Anlagen GmbH, in Wohlen AG, CH-400.4.026.729-8, Betrieb eines Elektroinstallations- und Elektroplanungsunternehmens, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2005, S. 1, Publ. 2924686).
Statutenänderung:
22.07.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tauchhammer, Heidrun, österreichische Staatsangehörige, in Wohlen AG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubler, Peter, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 49'000.--].
Numero di pubblicazione: 2924686, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Dubler Elektro Anlagen GmbH, in Wohlen AG, CH-400.4.026.729-8, Ehrunsbachstrasse 12, 5610 Wohlen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.06.2005.
Zweck:
Betrieb eines Elektroinstallations- und Elektroplanungsunternehmens sowie Handel mit technischen Produkten;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erstellen, erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 50'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Dubler Elektro Anlagen' (CH-400.1.016.217-2), in Wohlen AG, gemäss Sacheinlagevertrag vom 17.06.2005 und Bilanz per 01.01.2005 mit Aktiven von CHF 369'690.95 und mit Passiven von CHF 202'337.15 zum Preise von CHF 167'353.80, wovon CHF 50'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 117'353.80 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Dubler, Peter, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 49'000.--;
Tauchhammer, Heidrun, österreichische Staatsangehörige, in Wohlen AG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.