Informazioni su Nils de Kalbermatten
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nils de Kalbermatten
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004831073, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation Dr René Liechti, à Sion, CHE-109.646.597, fondation (No. FOSC 250 du 27.12.2018, Publ. 1004531519).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
de Kalbermatten, Nils, de Sion, à Sion, membre du conseil de fondation et trésorier, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Marti, René Andreas, de Aarwangen, à Reinach (BL), membre du conseil de fondation, trésorier, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 4355175, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation Dr René Liechti, précédemment à Lausanne, CHE-109.646.597, fondation (No. FOSC 126 du 02.07.2010).
Modification de l'acte de fondation:
30.11.2017.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
c/o Roux & Associés SA, Espace des Remparts 10, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boitzy, Alexandre, de Troistorrents, à Lutry, membre du conseil de fondation, trésorier, avec signature collective à deux;
de Kalbermatten, Fabienne, de Sion, à Sion, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
de Kalbermatten, Nils, de Sion, à Sion, membre du conseil de fondation et trésorier, avec signature collective à deux;
Kamber, Arthur, de Gunzgen, à Lisbonne (PT), président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: à Nyon];
Javet, Blaise, de Mont-Vully, à Meinier, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.