Informazioni su James N. Dawe
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: James N. Dawe
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005071064, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
World-Link for Law, in Zürich, CHE-100.992.308, Verein (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673140).
Statutenänderung:
12.06.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bedard, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Karaahmet, Barbaros, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Dawe, James N., amerikanischer Staatsangehöriger, in Walnut Creek (US), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bulthuis, Willem, niederländischer Staatsangehöriger, in Leeuwarden (NL), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Valente, Charles A., amerikanischer Staatsangehöriger, in Chicago (US), Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Montgomery, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Sao Paulo (BR), Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Barsamian, Anthony, amerikanischer Staatsangehöriger, in Sherborn / MA (US), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Christopherson, Dean, amerikanischer Staatsangehöriger, in Alamo / CA (US), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Falicheva, Valentina, russische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vasamäe, Elise, estnische Staatsangehörige, in Tallinn (EE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6583300, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
World-Link for Law, in Zürich, CH-020.6.000.402-9, Verein (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2011, S. 28, Publ. 6041878).
Statutenänderung:
11.11.2011. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morgan, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Surrey (GB), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Raschendorfer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rotshuizen, Evert-Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Leeuwarden (NL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rourke, John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Town und Country (MS, US), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sillis, Paul Jeremy, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in London (GB), Vizepräsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Bedard, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in Paris (F), Mitglied des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Colley, David, britischer Staatsangehöriger, in Leeds (UK), Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Bulthuis, Willem, niederländischer Staatsangehöriger, in Kollum (NL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dawe, James N., amerikanischer Staatsangehöriger, in Walnut Creek (US), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Dawe, James N., Bürger von der USA, in Walnut Creek (USA), Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Gültekin, Barkin, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stoica, Cristiana Irinel, rumänische Staatsangehörige, in Bukarest (RO), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.