Informazioni su Andreas Buss
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Buss
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1193237, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Mobile Basel, in Basel, CH-270.6.000.499-4, Verein (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2012, Publ. 6809300).
Statutenänderung:
14.05.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buss, Andreas, von Basel, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes;
Abegglen, Rudolf, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Jörg Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Maulburg (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ott-Nilsson, Britt, von Basel, in Davos Platz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Müller, Sandra Patricia, von Solothurn, in Basel, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 712476, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Verein MOBILE - Wohnen & Arbeiten, in Basel, Thiersteinerallee 23, 4053 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.1997, 26.04.1999, 18.03.2000, 22.06.2002.
Zweck:
Der Verein setzt sich dafür ein, dass Frauen und Männer (entsprechend dem IV-Statut) mit psychischen Problemen, Suchtkrankheiten und leichten geistigen Behinderungen, Obdach und die Möglichkeit für persönliche Entwicklung erhalten. Entsprechend diesem Auftrag setzt sich der Verein für eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Gemeinschaft ein und sorgt für die Bereitstellung der entsprechenden Mittel.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Spenden, Legate, Pensionsgelder und Mietzinserträge.
Organisation:
Vereinsversammlung, Vorstand und Revisionsstelle.
Vorstand:
Präsident/in und mindestens 4 Mitglieder.
Eingetragene Personen:
Rufli, Urs, von Seengen, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas, von Bütschwil, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes;
Buss, Andreas, von Basel, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes;
Moser, Peter, von Herzogenbuchsee, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes;
Zimmermann, Alfred genannt Fredi, von Wattenwil, in Reinach BL, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes;
Plüss, Walter, von Murgenthal, in Dornach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.