Informazioni su Michael Burri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Michael Burri
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Burri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5789942, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
idea Bagno gmbh, in Diessbach bei Büren, CH-073.4.015.716-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2004, S. 4, Publ. 2202532). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri-Friedli, Elsbeth, von Ursenbach und Schüpfen, in Attiswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Michael, von Schüpfen, in Attiswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Numero di pubblicazione: 3544378, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kurt Burri AG, in Diessbach bei Büren, CH-073.3.000.360-1, An- und Verkauf sowie Installation und Reparatur von Heizungs-, Sanitär- und Spenglerei-Anlagen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 22.09.1997, S. 6945).
Domizil neu:
Gäu 2, 3264 Diessbach bei Büren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Kurt, von Schüpfen, in Diessbach bei Büren, Präsident, mit Einzelunterschrift;
M-Treuhand und Unternehmensberatung, Theo und Monika Mathys, in Lengnau BE, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Michael, von Schüpfen, in Attiswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Burri, Alexandra, von Schüpfen, in Kappelen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Philipp, von Schüpfen, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri-Oberhuber, Gertrude, von Schüpfen, in Diessbach bei Büren, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
mathys gmbh Treuhand und Unternehmensberatung, in Grenchen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2202532, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
idea Bagno gmbh, in Diessbach bei Büren, Gäu 2, 3264 Diessbach bei Büren, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.03.2004.
Zweck:
Beratung, Planung, Handel, Verkauf und Montage von sanitären Apparaten. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
brieflich.
Eingetragene Personen:
Burri, Michael, von Schüpfen, in Attiswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Burri-Friedli, Elsbeth, von Ursenbach und Schüpfen, in Attiswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Burri, Alexandra, von Schüpfen, in Lyss, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Burri, Jeannette, von Schüpfen, in Büren an der Aare, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Burri, Philipp, von Schüpfen, in Lyss, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.