Informazioni su Beat Buchschacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beat Buchschacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5301534, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Egli.Kunz & Partner Polygrafie AG, in Opfikon, CH-020.3.020.258-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2009, S. 29, Publ. 4871370).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchschacher, Beat, von Zürich, in Regensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casutt, Bruno, von Flims, in Winkel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egli, Ernst, von Schänis, in Dielsdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4871370, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Egli.Kunz & Partner Polygrafie AG, in Opfikon, CH-020.3.020.258-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2008, S. 21, Publ. 4293654).
Statutenänderung:
13.01.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchschacher, Beat, von Zürich, in Regensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 2226028, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Egli.Kunz & Partner Polygrafie AG, in Opfikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2001, S. 10111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Jürg, von Regensberg, in Dielsdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Uptrend Wirtschaftsberatung AG, in Schöfflisdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchschacher, Beat, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Egli, Ernst, von Schänis, in Dielsdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Casutt, Bruno, von Flims, in Winkel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neftenbach, mit Einzelunterschrift];
Moll, Matthias, von Lostorf, in Ennetbaden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
KPMG Fides, in Zürich, Revisionsstelle.