Informazioni su Roberto Bianchera
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roberto Bianchera
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3733113, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Schlittler & Co. AG, in Schwyz, CHE-105.928.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2012, Publ. 6734646).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bianchera, Roberto, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
inVersa GmbH (CHE-115.889.984), in Zug, Revisionsstelle [bisher: inVersa GmbH (CH-170.4.009.903-4)];
Pietrantuono, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Neuheim, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6734646, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
M.M. Fillistorf AG, in Schwyz, CH-020.3.908.770-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S. 15, Publ. 4929952).
Statutenänderung:
14.06.2012.
Firma neu:
Schlittler & Co. AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Entwicklung, Fabrikation, Import und Grosshandel von Konsumgütern aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und verwerten. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 2.2.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Völkle, Markus, von Gossau SG, in Gersau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Camenzind, Bruno, von Gersau, in Gersau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bianchera, Roberto, von Rapperswil-Jona, in Wagen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steinegger, Claudia, von Lachen, in Weggis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Christian, von Binningen, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nguyen, Thi Ngoc-Cam, von Schwyz, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien;
inVersa GmbH (CH-170.4.009.903-4), in Zug, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4067986, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
J.D. Marketing GmbH, bisher in Jona, CH-320.4.040.483-7, Beratung und Erarbeitung von Marketingkonzepten für die Belieferung von Detail-, Grosshandel und Industrie sowie Handel mit Waren aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 28.03.1996, S. 1781).
Sitz neu:
Rapperswil-Jona. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bianchera-Dura, Jocelyne, von Rapperswil-Jona, in Wagen (Rapperswil-Jona), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: von Jona, in Wagen (Jona)];
Bianchera, Roberto, von Rapperswil-Jona, in Wagen (Rapperswil-Jona), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: von Jona, in Wagen (Jona)].