Informazioni su Cyrill Benz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cyrill Benz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4017883, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Elektro Benz AG, in Oberbüren, CHE-341.356.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2017, Publ. 3259673).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, Cyrill, von Oberriet SG, in Oberbüren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Benz, Antoinette, von Oberriet SG, in Oberbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stark, Michael, von Appenzell, in Bischofszell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stark, Martina, von Appenzell, in Buhwil (Kradolf-Schönenberg), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3259727, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Elektro Benz AG, Oberbüren, in Oberbüren, CHE-105.807.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 24.04.2003, S. 8, Publ. 962436).
Statutenänderung:
07.12.2016.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 07.12.2016 und Inventar per 30.09.2016 Aktiven von CHF 437'051.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 153'523.41 auf die neu gegründete Elektro Benz AG (CHE-341.356.269), in Oberbüren.
Gegenleistung:
CHF 283'527.59.
Firma neu:
Liegenschaften Cyrill Benz AG.
Zweck neu:
Erwerb, Veräusserung, Erstellung, Entwicklung sowie Halten und Verwalten von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.12.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Weitere Geschäftslokale: Rickenstrasse, 8737 Gommiswald;
Ahornstrasse 8, 9240 Uzwil;
Mettlenweg, 9246 Niederbüren].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Treviso Revisions AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, Cyrill, von Oberriet SG, in Oberbüren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Benz, Antoinette, von Oberriet SG, in Oberbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3259673, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Elektro Benz AG, in Oberbüren, CHE-341.356.269, Neudorf 3, 9245 Oberbüren, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.12.2016.
Zweck:
Betrieb eines Elektrofachgeschäftes (Installationen für Licht, Wärme, Telefon, Steuerungen und Netzarbeiten aller Art) sowie Verkauf sämtlicher elektrischer Maschinen und Apparate. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 07.12.2016 und Inventar per 30.09.2016 einen Teil der Aktiven und Passiven der Elektro Benz AG, Oberbüren, neu Liegenschaften Cyrill Benz AG (CHE-105.807.217), in Oberbüren, nämlich den Geschäftsbereich Elektrofachgeschäft mit Aktiven von CHF 437'051.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 153'523.41 zum Preis von CHF 283'527.59.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.12.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Benz, Cyrill, von Oberriet SG, in Oberbüren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Benz, Antoinette, von Oberriet SG, in Oberbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.