Informazioni su Serge Bastos
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Serge Bastos
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004985153, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
TRC The Resources Company AG, in Zug, CHE-112.008.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bastos, Serge, von Fribourg, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004675597, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Turtle Management AG, in Zug, CHE-369.838.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2019, Publ. 1004554299).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bastos, Serge, von Fribourg, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellenberger, Heinz Arthur, von Biglen, in Weesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4395511, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 144 vom 27.07.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 26'939 vom 24.07.2018 Turtle Management AG, in Zürich, CHE-369.838.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2018, Publ. 4385505).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bastos, Serge, von Fribourg, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].