Informazioni su Claude-Alain Ballaman
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claude-Alain Ballaman
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1840407, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ballaman AG, in Studen BE, CHE-113.647.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2013, Publ. 960743).
Firma neu:
Ballaman AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Ballaman SA en liquidation) (Ballaman Ltd in liquidation).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ballaman, Claude-Alain, von Sumiswald, in Busswil BE (Lyss), Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 960743, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ballaman AG, in Studen BE, CH-073.3.017.900-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2009, S. 3, Publ. 5214654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ueltschi, Eveline, von Aegerten, in Studen BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ballaman, Claude-Alain, von Sumiswald, in Busswil BE (Lyss), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Busswil bei Büren, Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5214654, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ballaman AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.017.900-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2007, S. 3, Publ. 3954736).
Statutenänderung:
18.06.2009.
Sitz neu:
Studen BE.
Domizil neu:
Büetigenstrasse 52, 2557 Studen BE.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Einrichten und Unterhalten von Heizungs-, Öl-, Gasfeuerungs- und alternativen Energieanlagen, das Ausführen von Service- und Reparaturarbeiten sowie das Ausüben sämtlicher im Kausalzusammenhang dazu stehenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft ist berechtigt Liegenschaften zu erwerben, zu renovieren sowie zu verwalten und Wertschriften zu kaufen und zu verkaufen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind.. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UMA Trust Ltd, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ballaman, Claude-Alain, von Sumiswald, in Busswil bei Büren, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Ueltschi, Eveline, von Aegerten, in Studen BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift.