Informazioni su Manuel Bärtschi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Manuel Bärtschi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005806943, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CG24 Group AG, in Zürich, CHE-486.297.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005724604).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärtschi, Manuel, von Sumiswald, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedmann, Jan-Philip, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005541530, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CG24 Group AG, in Zürich, CHE-486.297.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2022, Publ. 1005476135).
Statutenänderung:
10.06.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.06.2022 die mit Beschluss vom 31.10.2016 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.04.2020 die mit Beschluss vom 11.12.2017 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vignola, Luigi, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörin, Alla Leonidowna, von Waldenburg, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärtschi, Manuel, von Sumiswald, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederberger, Jürg Hans, von Dallenwil, in Unterengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.