Magnus Zwyssig
residente a Zürich, da Seedorf (UR) Mandati attuali: GattoNero GmbH Persone correlate: Roberto Tommaso Tedesco, Francesco Matthias Tedesco Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Magnus Zwyssig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Magnus Zwyssig"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Magnus Zwyssig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Magnus Zwyssig"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Magnus Zwyssig
Persone con il nome Magnus Zwyssig lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Magnus Zwyssig
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Magnus Zwyssig
Numero di pubblicazione: HR02-1004778157, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
zmik designers GmbH, in Basel, CHE-113.591.901, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2009, S.8, Publ. 4822506).
Statutenänderung:
20.11.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen in den Bereichen Architektur, Innenarchitektur und Design. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern sowie alle Geschäfte durchzuführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwyssig, Magnus, von Seedorf UR, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Indermühle, Rolf, von Amsoldingen, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Mohr, Mattias, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Numero di pubblicazione: 1043851, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Verein Stellwerk, in Basel, CH-270.6.000.619-7, Verein (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2010, S. 5, Publ. 5830590).
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumer, Florian, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Olivier, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buser, Barbara, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zwyssig, Magnus, von Seedorf UR, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7215410, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 104 vom 03.06.2013, publizierten TR-Eintrag Nr. 3013 vom 29.05.2013GattoNero GmbH, in Basel, CH-270.4.003.974-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2013, Publ. 7212426).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tedesco, Francesco Matthias, von Eschenbach SG, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Laissue, Serge, von Courgenay, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Tedesco, Roberto Tommaso, von Eschenbach SG, in Basel, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zwyssig, Magnus, von Seedorf UR, in Basel, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]. .