Rico Zweifel
residente a Buchs, da Glarus Mandati attuali: Stefan Zweifel AG, Zweifel Transporte Holding GmbH Persone correlate: Sheila Zweifel, Melanie Zweifel, Sheila Zweifel e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rico Zweifel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rico Zweifel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rico Zweifel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rico Zweifel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rico Zweifel
Persone con il nome Rico Zweifel lavorano in questi rami economici
Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
Esercizio di una società partecipate
Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Rico Zweifel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rico Zweifel
Numero di pubblicazione: 4396237, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stefan Zweifel AG, in Buchs SG, CHE-107.296.782, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, Publ. 3762653).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweifel, Robert, von Glarus und Grabs, in Buchs SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zweifel, Hanspeter, von Glarus und Grabs, in Grabs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Rico, von Glarus, in Buchs SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Zweifel, Melanie, von Grabs, in La Sarraz, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Zweifel, Sheila, von Grabs, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
TEAG Advisors AG (CHE-102.568.660), in Grabs, Revisionsstelle [bisher: TEAG Advisors AG (CH-320.3.013.927-9)].
Numero di pubblicazione: 3762653, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stefan Zweifel AG, in Buchs SG, CHE-107.296.782, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2010, S. 16, Publ. 5557770).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweifel-Baumann, Marina, von Glarus und Grabs, in Buchs SG, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Rico, von Glarus, in Buchs SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zweifel, Melanie, von Grabs, in La Sarraz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zweifel, Sheila, von Grabs, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2956047, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Zweifel Transporte Holding GmbH, in Buchs SG, CHE-440.892.643, Güterstrasse 18, 9470 Buchs , Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.05.2016, 06.07.2016.
Zweck:
Erwerb, Halten und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im Gebiet des Transportwesens tätig sein, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.05.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Zweifel, Rico, von Glarus, in Buchs SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zweifel, Sheila, von Grabs, in Buchs SG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zweifel, Melanie, von Grabs, in La Sarraz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.