René Zweidler
residente a Buchs SG 1, da Bachs Mandati attuali: Zweidler & Partner GmbH Persone correlate: Alice Zweidler-Aeschlimann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Zweidler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Zweidler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Zweidler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Zweidler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome René Zweidler
Persone con il nome René Zweidler lavorano in questi rami economici
Servizi pubblicità
Servizi pubblicità
Privato con il nome René Zweidler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: René Zweidler
Numero di pubblicazione: 5737638, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Zweidler & Partner GmbH, Zweigniederlassung Bad Ragaz, in Bad Ragaz, CH-320.9.057.210-4, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2005, S. 9, Publ. 2821648).
mit Hauptsitz in:
Buchs SG.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-320.4.052.104-3.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweidler, René, von Bachs, in Buchs SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Zweidler, Alice, von Bachs, in Buchs SG, Gesellschafterin, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 2821648, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Zweidler & Partner GmbH, Zweigniederlassung Bad Ragaz, in Bad Ragaz, CH-320.9.057.210-4, Maienfelderstrasse 5, 7310 Bad Ragaz, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Zweidler & Partner GmbH.
Rechtsform Hauptsitz:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Hauptsitz:
Buchs SG.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
27.08.2002 [letzte Publikation: SHAB Nr. 168 vom 02.09.2002, S. 9].
Zweck Hauptsitz:
Führung einer Werbeagentur (Generalunternehmung für Marketing und Werbung) sowie Durchführung von Handels- und Finanzgeschäften, welche direkt oder indirekt im Zusammenhang mit diesem Gesellschaftszweck stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Eingetragene Personen:
Zweidler, René, von Bachs, in Buchs SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Zweidler, Alice, von Bachs, in Buchs SG, Gesellschafterin, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 648124, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Graubündner Kantonalbank, in Chur, Institut des öffentlichen Rechtes (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2002, S. 9, Publ. 453336).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saratz, Dr. Nuot, von und in Pontresina, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyniger, Hans-Peter, von Köniz, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Babst, Roland, von Vilters-Wangs, in Jenins, mit Kollektivprokura zu zweien;
Uhlmann, Sandro Peter, Trub, in Bad Ragaz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zweidler, René, von Bachs, in Buchs SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Peter, von Domat/Ems und Russikon, in Domat/Ems, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bürge, Hans Peter, von Mosnang, in Domat/Ems, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deplazes, Daniel, von Sumvitg, in Landquart (Igis), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Runge, Dr. Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beeler, Markus, von Flums, in Tschiertschen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bigler, Thomas, von Rubigen, in Jenins, mit Kollektivprokura zu zweien;
Breu, Rico, von Oberegg, in Bonaduz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brügger, Arno, von Mastrils, in Maladers, mit Kollektivprokura zu zweien;
Conzett, Georg, von Grüsch und Schiers, in Grüsch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kamer, Petra, von Sarn und Horgen, in Igis, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Lanicca, Petra, von Sarn, in Landquart];
Kessler, Jürg, von Schiers, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Knecht, Elvira, von Chur und Zürich, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Luzi, Hans Jörg, von Scheid, in Zizers, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oberholzer, Martin, von Wald ZH, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zala, Sergio, von Poschiavo, in Trimmis, mit Kollektivprokura zu zweien.