Johann Walter Zumstein
residente a Wettingen, da Lungern Mandati attuali: Möbel Hunziker AG, Brico Ville Autozubehör AG Persone correlate: Thomas Zumstein, Andreas Raphael Zumstein, Maria Theresia Zumstein e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Johann Walter Zumstein", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Johann Walter Zumstein"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Johann Walter Zumstein", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Johann Walter Zumstein"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Johann Walter Zumstein
Persone con il nome Johann Walter Zumstein lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Commercio di accessori per automobili
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Commercio di accessori per automobili
Privato con il nome Johann Walter Zumstein
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Johann Walter Zumstein
Numero di pubblicazione: 1195475, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Allsyst IT Solution GmbH, in Wettingen, CHE-112.879.400, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2008, S. 1, Publ. 4774364).
Firma neu:
Allsyst IT Solution GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.11.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein, Johann Walter, von Lungern, in Wettingen, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4774364, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Allsyst IT Solution GmbH, bisher in Dietikon, CH-020.4.033.068-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2006, S. 20, Publ. 3338534).
Gründungsstatuten:
30.03.2006.
Statutenänderung:
28.10.2008.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
c/o Johann Walter Zumstein, Rosenauweg 11a, 5430 Wettingen.
Zweck neu:
Handel und Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Software und System Engineering sowie Handel mit Waren aller Art;
Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmeverträgen vom 27.03.2006 Büromobiliar und EDV Hard- und Software zum Preis von CHF 10'000.-- (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen erfolgen per Brief, e-mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Serino, Corrado, italienischer Staatsangehöriger, in Wohlenschwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein, Johann Walter, von Lungern, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 3423084, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Zumi Holding AG, in Lungern, CH-140.3.002.863-4, c/o Garage Gasser AG, Brünigstrasse 36, 6078 Lungern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
9.06.2006.
Zweck:
Halten und Verwalten von Beteiligungen im Bereich Detailhandel und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen, namentlich Handel mit Waren aller Art und Vornahme von Beratungen im Bereich Detailhandel und Dienstleistungen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt nach der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 7. Juni 2006 von Alfred W. Hunziker, in Reinach AG, sämtliche 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Möbel Hunziker AG, in Reinach AG, zum Preise von CHF 4'150'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan. Sie können durch Brief erfolgen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Zumstein, Johann Walter, von Lungern, in Wettingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zumstein, Thomas, von Lungern, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumstein, Andreas Raphael, von Lungern, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller Treuhand AG, in Bülach, Revisionsstelle.