Haris Zulic
residente a Gümligen, da Bosnien-Herzegowina Mandati attuali: CUGIS Ingenieure GmbH, iMMOSTORE services & design GmbH Persone correlate: Anita Delaquis, Bruno Cugis, Bruno Cugis e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Haris Zulic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Haris Zulic"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Haris Zulic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Haris Zulic"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Haris Zulic
Persone con il nome Haris Zulic lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Haris Zulic
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Haris Zulic
Numero di pubblicazione: HR02-1005949575, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
CUGIS Ingenieure GmbH, in Muri bei Bern, CHE-113.315.235, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2015, Publ. 2522381).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cugis, Bruno, von Muri bei Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Zulic, Haris, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Gümligen (Muri bei Bern), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Delaquis, Anita, von Rechthalten, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005915146, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
baublick GmbH, in Stettlen, CHE-224.844.840, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2022, Publ. 1005618053).
Statutenänderung:
06.12.2023.
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
Hofstettenstrasse 37B, 3600 Thun.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, per Telefax oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zulic, Haris, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neziri, Kujtim Tim, von Thun, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005869670, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
iMMOSTORE services & design GmbH, in Solothurn, CHE-114.329.346, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2022, Publ. 1005595708).
Statutenänderung:
19.10.2023.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Vermittlung von Liegenschaften und Rechte an solchen, Handel mit und Erwerb von Vermögenswerten aller Art, Erstellen von Bauten auf eigene oder fremde Rechnung, Verwaltung von Liegenschaften, Vermittlung von Versicherungen und Hypotheken, Führung von Bautreuhandschaften, Durchführung von Finanzierungen sowie Erstellen von Gutachten, Erbringung von planerischen und ausführenden Tätigkeiten in der Raumgestaltung und Innenarchitektur von Objekten aller Art. Kann im ln- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an deren Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Amato, Sabina, italienische Staatsangehörige, in Selzach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Cugis, Bruno, von Muri bei Bern, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
D'Amato, Fedele, italienischer Staatsangehöriger, in Selzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Zulic, Haris, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.