Urs Andri Zingg
residente a Küsnacht, da Arbon e Bussnang Mandati attuali: Familienstiftung J.J. Boesch, CONVIVATOR AG e di più Persone correlate: Nadine Itel, Christoph Jegge, Barbara Kopieczek e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Andri Zingg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Andri Zingg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Andri Zingg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Andri Zingg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Andri Zingg
Persone con il nome Urs Andri Zingg lavorano in questi rami economici
Coltivazione di bosco
Esercizio di bars
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Coltivazione di bosco
Esercizio di bars
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Privato con il nome Urs Andri Zingg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Andri Zingg
Numero di pubblicazione: HR01-1005696703, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Familienstiftung J.J. Boesch, in Ebnat-Kappel, CHE-180.921.396, c/o Monika Walleser, Ackerstrasse 3, 9642 Ebnat-Kappel, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
28.08.2022. 22.08.1965. 27.08.1995. 24.12.1916.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, den genussberechtigten Familienmitgliedern einmalige Zuwendungen zu machen, die dazu dienen sollen, die Kosten der Erziehung oder Ausstattung zu bestreiten.
Die Stiftung kann ihren Zweck namentlich wie folgt erfüllen:
Ausrichtung von Beiträgen an die Aus- und Weiterbildung;
Ausrichtung von Beiträgen zur Begründung eines eigenen Hausstandes oder einer eigenen Existenz, für die Heirat oder Gründung eines Geschäfts. Die Stiftung ist eine Familienstiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.
Eingetragene Personen:
Itel, Nadine, von Basadingen-Schlattingen, in Teufen AR, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jegge, Christoph, von Sisseln, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kenel, Pierre François, von Schwyz, in Flums, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kopieczek, Barbara, von Romanshorn, in Hüttwilen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zingg, Urs, von Arbon, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1212573, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gourmedia Events & Services AG, in Zürich, CH-170.3.028.644-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2011, Publ. 6228656).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Presta, Marco, von Urdorf, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Urs, von Arbon, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyler, Jürg, von Winterthur, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6919996, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CONVIVATOR AG, in Zürich, CH-020.3.038.469-4, Spitalgasse 3, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.10.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Hotel- und Gastronomiebetrieben und Erbringung von Dienstleistungen die mit dem Tourismus zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, mieten, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
20'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.10.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zingg, Urs Andri, von Arbon, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gübeli, Sieglinde, österreichische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Erich, von Gams, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.