Harry Zimmermann
residente a Genève, da Affoltern am Albis Mandati attuali: Marani S.A. en liquidation Persone correlate: Heinz Frank Hüsemann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Harry Zimmermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Harry Zimmermann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Harry Zimmermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Harry Zimmermann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Harry Zimmermann
Persone con il nome Harry Zimmermann lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Harry Zimmermann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Harry Zimmermann
Numero di pubblicazione: HR02-1005713810, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
knecon ag, in Uitikon, CHE-214.034.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2022, Publ. 1005587109).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Otto, von Brittnau, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Harry Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Sandhausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3464249, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IQser Holding AG, in Bassersdorf, CHE-113.694.458, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2016, Publ. 2910525).
Statutenänderung:
27.03.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 280'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 280'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Aktien neu:
28'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 12'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Harry Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Sandhausen (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Essig, Wolfgang Hermann, von Nesslau-Krummenau, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonne, Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Murg (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tonne, Dr. Jörn, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tonne, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Neustadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horn, Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Königsbach-Stein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wurzer, Jörg Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Remscheid (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buff, Hugo Albert, von Wald AR, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3461415, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IQser AG, in Bassersdorf, CHE-113.719.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2011, Publ. 6280278).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Harry Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Sandhausen (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonne, Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Murg (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tonne, Jörn, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tonne, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Landau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wurzer, Jörg Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Remscheid (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buff, Hugo Albert, von Wald AR, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Panarex Revisions + Treuhand AG (CHE-103.756.767), in Kloten, Revisionsstelle [bisher: Panarex Revisions + Treuhand AG].