Gabriel Zigerli
residente a Bern, da Ligerz Mandati attuali: Digitide GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gabriel Zigerli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gabriel Zigerli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gabriel Zigerli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gabriel Zigerli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gabriel Zigerli
Persone con il nome Gabriel Zigerli lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Gabriel Zigerli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gabriel Zigerli
Numero di pubblicazione: HR01-1005652568, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Digitide GmbH, in Bern, CHE-486.941.430, c/o Gabriel Zigerli, Werdtweg 1, 3007 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie. Zudem bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 20.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zigerli, Gabriel, von Ligerz, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005605393, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein HMK - Hilfe für Mensch und Kirche, in Thun, CHE-108.281.866, Verein (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reist, Jürg, von Sumiswald, in Lyssach, Vizesekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zigerli, Gabriel, von Ligerz, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005080688, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, publizierten TR-Eintrags Nr. 17'572 vom 24.11.2020 Verein HMK - Hilfe für Mensch und Kirche, in Thun, CHE-108.281.866, Verein (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005033201).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zigerli, Gabriel, von Ligerz, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Ziegerli, Gabriel].