Weijiong Zhang
residente a Shanghai, da Chin e Volksrepubliks Mandati attuali: CEIBS Switzerland AG, Friends of CEIBS Stiftung Persone correlate: Frank Bournois, Robert Fred Straw, Dominique Vincent Jacques Luc Turpin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Weijiong Zhang", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Weijiong Zhang"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Weijiong Zhang", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Weijiong Zhang"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Weijiong Zhang
Persone con il nome Weijiong Zhang lavorano in questi rami economici
Altre servici in educazione
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altre servici in educazione
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Weijiong Zhang
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Weijiong Zhang
Numero di pubblicazione: HR02-1005907176, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Friends of CEIBS Stiftung, in Horgen, CHE-419.363.808, Stiftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2023, Publ. 1005872523).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zhang, Weijiong, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005899457, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CEIBS Switzerland AG, in Horgen, CHE-274.816.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005352773).
Statutenänderung:
24.11.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ding, Yuan, französischer Staatsangehöriger, in Bourg-en-Lavaux, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hong, Wang, chinesische Staatsangehörige, in Shanghai (CN), Präsidentin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Turpin, Dominique Vincent Jacques Luc, von Lausanne, in Lausanne, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bournois, Frank, französischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jin, Hai, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Straw, Robert, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: amerikanischer Staatsangehöriger, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Xin, Katherine Rong, amerikanische Staatsangehörige, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Xin, Katherine, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zhang, Weijiong, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2409687, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Friends of CEIBS Stiftung (Friends of CEIBS Foundation) (Fondation Friends of CEIBS), in Horgen, CHE-419.363.808, c/o Lorange Institute of Business AG, Hirsackerstrasse 46, 8810 Horgen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
30.09.2015.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt den Kulturaustausch zwischen China und Europa, insbesondere im Bildungswesen. Sie fördert die Forschung und Lehre im Management-Bereich und kann zu diesem Zweck Business Schools in der Schweiz und in Europa erwerben oder unterstützen. Die Stiftung bezweckt zudem die Unterstützung der China Europe International Business School (CEIBS), eine international hoch angesehene Wirtschaftshochschule mit Sitz in Shanghai. Die Stiftung kann jedes Rechtsgeschäft tätigen, das dem Stiftungszweck direkt oder indirekt dient. Die Stiftung ist nicht gewinnorientiert. Stiftungsrat von mindestens 3 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Ding, Yuan, französischer Staatsangehöriger, in Bourg-en-Lavaux, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nueno Iniesta, Pedro, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zhang, Weijiong, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.