Jin Zhang
residente a Shenyang, da Chin e Volksrepubliks Mandati attuali: Yuanda Europe Ltd. Persone correlate: Jianfeng Fan, Zhongqiu Zhao, Baohua Kang Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jin Zhang", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jin Zhang"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jin Zhang", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jin Zhang"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jin Zhang
Persone con il nome Jin Zhang lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Jin Zhang
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jin Zhang
Numero di pubblicazione: HR01-1006056726, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TCM Töss GmbH (TCM Töss Sàrl) (TCM Töss Sagl) (TCM Töss Ltd liab Co), in Winterthur, CHE-333.118.791, Zürcherstrasse 139, 8406 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.06.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Traditionelle Chinesische Medizin sowie Akupunktur. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 04.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zhang, Jing, britische Staatsangehörige, in Dübendorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Heierli, Qin, von Eschenz, in Pfungen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005960876, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Yuanda Europe Ltd., in Zug, CHE-114.440.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2023, Publ. 1005835016).
Statutenänderung:
05.02.2024. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wei, Zhenyu, chinesischer Staatsangehöriger, in Shenyang (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zhang, Jin, chinesischer Staatsangehöriger, in Shenyang (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005829038, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Alpai GmbH, in Ennetbaden, CHE-248.501.000, Hertensteinstrasse 9A, 5408 Ennetbaden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.08.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Implementierung von sowie den Handel mit Software im Internetbereich. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen im erwähnten Bereich, insbesondere Kurse und Ausbildungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Gründers vom 16.08.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Zhang, Jinpeng, chinesischer Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.