Matthias Zeh
residente a Eglisau, da Germania Mandati attuali: LittleBean, Inhaberin Susanne Zeh Persone correlate: Susanne Zeh Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Zeh", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Zeh"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Zeh", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Zeh"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Matthias Zeh
Persone con il nome Matthias Zeh lavorano in questi rami economici
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Privato con il nome Matthias Zeh
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Matthias Zeh
Numero di pubblicazione: 4134541, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
ib company swiss ag, in Sulgen, CHE-194.925.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2015, Publ. 2569555).
Firma neu:
ib company swiss ag in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.03.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrein, Thomas Eugen, von Luzern, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Zeh, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Niefern-Öschelbronn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2569555, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
ib company swiss ag, bisher in Dübendorf, CHE-194.925.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, Publ. 2121763).
Gründungsstatuten:
04.12.2013.
Statutenänderung:
22.12.2015.
Sitz neu:
Sulgen.
Domizil neu:
Industriestrasse 9, 8583 Sulgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenner, Martin, von St. Gallen, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kirschler, Hanns Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Birkenfeld (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeh, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Niefern-Öschelbronn (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amrein, Thomas Eugen, von Luzern, in Bubikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1947151, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LittleBean, Inhaberin Susanne Zeh, in Eglisau, CHE-160.524.000, Chrüzackerstrasse 42, 8193 Eglisau, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Handel und Erstellung von Baby- und Kinderbekleidung sowie Accessoires jeglicher Art.
Eingetragene Personen:
Zeh, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Eglisau, Inhaberin, mit Einzelunterschrift;
Zeh, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Eglisau, mit Einzelunterschrift.