Uwe Hans Zazzi
residente a Wangen an der Aare, da Domleschg Mandati attuali: Zazzi Architektur + Baumanagement GmbH, Zazzi Intercultural - Research and Training Persone correlate: Esther Zazzi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Uwe Hans Zazzi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Uwe Hans Zazzi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Uwe Hans Zazzi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Uwe Hans Zazzi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Uwe Hans Zazzi
Persone con il nome Uwe Hans Zazzi lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Altre servici in educazione
Uffici di architettura e ingegneria
Altre servici in educazione
Privato con il nome Uwe Hans Zazzi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Uwe Hans Zazzi
Numero di pubblicazione: HR02-1005785528, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Zazzi Architektur + Baumanagement GmbH, bisher in Boningen, CHE-213.757.208, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2022, Publ. 1005429269).
Statutenänderung:
21.06.2023.
Sitz neu:
Wangen an der Aare.
Domizil neu:
Friedhofstrasse 7, 3380 Wangen an der Aare.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Erstellung von Neubauten, Umbauten und Renovationen, den Handel mit Grundstücken und Immobilien sowie deren Verwaltung, das Erbringen von Dienstleistungen im Bausektor sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern, ferner durch Beschluss der Geschäftsführung Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zazzi, Esther, von Domleschg, in Boningen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zazzi, Uwe, von Domleschg, in Wangen an der Aare, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: in Boningen].
Numero di pubblicazione: HR02-1004993750, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ZAF AG, bisher in Boningen, CHE-444.232.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2017, Publ. 3535675).
Statutenänderung:
24.09.2020.
Sitz neu:
Oftringen.
Domizil neu:
Gärtnereiweg 23, 4665 Oftringen.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Land und Liegenschaften;
kann Dienstleistungen in den Bereichen Architektur, Gipserei und Malerei sowie als Totalunternehmen erbringen, Immaterialgüterrechte und Lizenzen erwerben, nutzen und erteilen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zazzi, Uwe, von Domleschg, in Boningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goçi, Amrush, von Aarwangen, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Goci, Amrush, in Murgenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1004806580, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Zazzi Architektur + Baumanagement GmbH, in Boningen, CHE-213.757.208, Sandmatten 308, 4618 Boningen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.01.2020.
Zweck:
Planung und Erstellung von Neubauten, Umbauten und Renovationen, Handel mit Grundstücken und Immobilien sowie deren Verwaltung, Erbringen von Dienstleistungen im Bausektor sowie Handel mit Waren aller Art. Kann sich an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern, ferner durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 10.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zazzi, Uwe, von Domleschg, in Boningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00;
Zazzi, Esther, von Domleschg, in Boningen, mit Einzelunterschrift.