Patrick Zanella
residente a Sierre, da Turtmann-Unterems e Guttet-Feschel Mandati attuali: ValMove SA en liquidation, Zanella Energie GmbH e di più Persone correlate: Renato Alois Zanella, Bernard Celso Zanella, Renato Alois Zanella e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrick Zanella", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrick Zanella"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrick Zanella", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrick Zanella"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Patrick Zanella
Persone con il nome Patrick Zanella lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Produzione e fornitura di energia elettrica
Lavorazione del legno
Condurre una segheria
Esercizio di una società partecipate
Trasporto di persone e merci su strada
Produzione e fornitura di energia elettrica
Lavorazione del legno
Condurre una segheria
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Patrick Zanella
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Patrick Zanella
Numero di pubblicazione: HR02-1005270893, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
ValMove SA, à Sierre, CHE-157.144.565, société anonyme (No. FOSC 111 du 11.06.2021, Publ. 1005215321).
Modification des statuts:
09.08.2021.
Nouvelle raison sociale:
ValMove SA en liquidation.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit ou par courriel. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 09.08.2021. [biffé: Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.].
Inscription ou modification de personne(s):
Zanella, Patrick, de Turtmann-Unterems, à Sierre, administrateur unique, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numero di pubblicazione: HR02-1004842799, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
ValMove SA, à Sierre, CHE-157.144.565, société anonyme (No. FOSC 33 du 18.02.2019, Publ. 1004569200).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pignatelli, Daniele, de Embd, à Sierre, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Zanella, Patrick, de Turtmann-Unterems, à Sierre, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR01-1004569200, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
ValMove SA, à Sierre, CHE-157.144.565, Avenue Mercier-de-Molin 2, 3960 Sierre, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
21.01.2019.
But:
Toute activité en lien avec le déménagement et les nettoyages (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 50'000.00.
Actions:
100 actions au porteur de CHF 1'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par courrier recommandé ou par avis inséré dans la FOSC et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Zanella, Patrick, de Turtmann-Unterems, à Sierre, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Pignatelli, Daniele, de Embd, à Sierre, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 21.01.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.