Dominik Max Zahno
residente a Cham, da Düdingen e Tafers Mandati attuali: ErfrischBar AG, Verein NEB Tierschutz e di più Persone correlate: Janosch Nietlispach, Ralph Buess, Stephan Othmar Kamer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dominik Max Zahno", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dominik Max Zahno"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dominik Max Zahno", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dominik Max Zahno"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dominik Max Zahno
Persone con il nome Dominik Max Zahno lavorano in questi rami economici
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altri servizi sociali
Compravendita di immobili propri
Servizi per consulenza manageriale
Servizi fiduciari
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altri servizi sociali
Compravendita di immobili propri
Servizi per consulenza manageriale
Servizi fiduciari
Privato con il nome Dominik Max Zahno
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dominik Max Zahno
Numero di pubblicazione: HR02-1005949876, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SWIL AG, in Zug, CHE-330.136.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2017, Publ. 3564117).
Firma neu:
SWIL AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SWIL SA en liquidation) (SWIL Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.01.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trinkler Minnes, Doris, von Menzingen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahno, Dominik Max, genannt Dominik, von Tafers, in Cham, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005897593, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ErfrischBar GmbH, in Cham, CHE-213.904.739, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2023, Publ. 1005849680).
Statutenänderung:
21.11.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.11.2023 und Bilanz per 20.11.2023 mit Aktiven von CHF 20'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
ErfrischBar AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ErfrischBar SA) (ErfrischBar Ltd).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nietlispach, Janosch, von Beinwil (Freiamt), in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Buess, Ralph, von Wenslingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Zahno, Dominik, von Tafers, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005880691, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Verein NEB Tierschutz, in Zug, CHE-266.714.002, Poststrasse 14, 6300 Zug, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
12.09.2023.
Zweck:
Der Verein bezweckt die ideelle und finanzielle Unterstützung von Projekten aller Art im Tierschutz, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland. Der Verein ist sowohl politisch als auch konfessionell neutral. Der Verein ist ausschliesslich gemeinnützig tätig und verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke.
Mittel:
Mitgliederbeiträge sowie weitere Unterstützungsleistungen durch Gönner.
Eingetragene Personen:
Kamer, Stephan, von Zug, in Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schertler, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Sylt (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahno, Dominik, von Tafers, in Cham, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle.