Stefan Martin Emil Wyss
residente a Nürensdorf, da Büren (SO) Mandati attuali: Livica Sammelstiftung Persone correlate: Wolfgang Wünsche, Philipp Wittwer, Christian Frank Priller e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Martin Emil Wyss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Martin Emil Wyss"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Martin Emil Wyss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Martin Emil Wyss"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Stefan Martin Emil Wyss
Persone con il nome Stefan Martin Emil Wyss lavorano in questi rami economici
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio di una casse pensioni
Privato con il nome Stefan Martin Emil Wyss
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Martin Emil Wyss
Numero di pubblicazione: 7061460, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aktiv Beratungs-GmbH, in Bülach, CH-020.4.021.548-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, Publ. 7039670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Stefan Martin Emil, von Büren SO, in Bassersdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Franziska, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 7039670, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 14 vom 22.01.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 1'511 vom 17.01.2013Aktiv Beratungs-GmbH, in Bülach, CH-020.4.021.548-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2013, Publ. 7028094). Der Nachtrag erfolgt, weil im TR 1511/2013 vergessen wurde, den Hinweis 'ohne Zeichnungsberechtigung' bei Stefan Martin Emil Wyss anzubringen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Stefan Martin Emil, von Büren SO, in Bassersdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter]. .
Numero di pubblicazione: 7028094, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aktiv Beratungs-GmbH, in Bülach, CH-020.4.021.548-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2012, Publ. 6598918).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Masutti, Remo E., von Uster, in Uster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wyss, Stefan Martin Emil, von Büren SO, in Bassersdorf, Gesellschafter, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].