Markus Wyler
residente a Zürich, da Endingen Mandati attuali: Cecilia Bartoli - Musikstiftung Persone correlate: Viktoria Schmidheiny, Oliver Widmer, Marco Remo Cereghetti e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Wyler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Wyler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Wyler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Wyler"
|
|
Markus Wyler
residente a Kräiligen, da Frauenfeld Mandati attuali: Weibel AG Persone correlate: Tobias Ernst Balmer, Nicolas Jean Michel Dequiedt, Lionel Yann Simbille e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Wyler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Wyler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Wyler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Wyler"
|
|
Markus Wyler
residente a Neuenegg, da Gerzensee Mandati attuali: SPONSOR POWER AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Wyler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Wyler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Wyler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Wyler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Markus Wyler
Persone con il nome Markus Wyler lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Construzione del soprassuolo
Altro commercio con prodotti diversi
Associazioni religiose, politiche o secolari
Construzione del soprassuolo
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Markus Wyler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Markus Wyler
Numero di pubblicazione: HR02-1006092771, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
SPONSOR POWER AG, in Herisau, CHE-235.817.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2023, Publ. 1005822099).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anichhofer, Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Eugendorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyler, Markus, von Gerzensee, in Neuenegg, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005960451, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cecilia Bartoli - Musikstiftung, in Zürich, CHE-113.615.890, Stiftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2022, Publ. 1005398395).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grob, Magdalena, von Wattwil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyler, Markus, von Endingen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005822099, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
SPONSOR POWER AG, in Herisau, CHE-235.817.528, Schmiedgasse 6, 9100 Herisau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.07.2023. 17.08.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung von Lifestyle-Produkten, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Sponsoring sowie die Förderung von Nachwuchssportlern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die mittel- oder unmittelbar mit ihrem Zweck zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.08.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Wyler, Markus, von Gerzensee, in Neuenegg, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Anichhofer, Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Eugendorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.