Claude M. Wullschleger
residente a Zürich, da Eiken e Zürich Mandati attuali: IPN Inter-Pro.Net GmbH Persone correlate: Antje Linkie Seeber Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude M. Wullschleger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude M. Wullschleger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude M. Wullschleger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude M. Wullschleger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Claude M. Wullschleger
Persone con il nome Claude M. Wullschleger lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Claude M. Wullschleger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Claude M. Wullschleger
Numero di pubblicazione: 3788707, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IPN Inter-Pro.Net GmbH, in Baar, CHE-104.523.007, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2011, Publ. 6082196).
Statutenänderung:
21.09.2017. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wullschleger, Claude, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Linkie geb. Seeber, Antje, deutsche Staatsangehörige, in Lloret de Mar (ES), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6082196, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ACCO Sàrl, bisher in Vernier, CH-320.4.044.458-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2006, S. 7, Publ. 3351030).
Gründungsstatuten:
11.05.1998.
Statutenänderung:
08.07.2010.
Firma neu:
IPN Inter-Pro.Net GmbH.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o Fibu Time GmbH, Moos, 6340 Baar.
Zweck neu:
Betrieb von internationalen Internetportalen mit diversen Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch gewöhnlichen oder eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wullschleger, Sybilla, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wullschleger, Claude, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
AAATOWN GmbH, in N i e d e r h e l f e n s c h w i l, Handel mit Gütern aller Art etc. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 18.05.1998, S. 3365).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wullschleger, Claude, von Zürich, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Lutz, Marcel, von Wolfhalden, in Rorschach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.