Thomas Woraschk
residente a Kloten, da Germania Mandati attuali: Personalfürsorgestiftung der Firma Xerox AG, Xerox Finance GmbH e di più Persone correlate: Adriano Wernli, Marco Peter Witzig, Florian Amrein e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Woraschk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Woraschk"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Woraschk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Woraschk"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Thomas Woraschk
Persone con il nome Thomas Woraschk lavorano in questi rami economici
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Privato con il nome Thomas Woraschk
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Woraschk
Numero di pubblicazione: HR02-1005508265, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalfürsorgestiftung der Firma Xerox AG, in Opfikon, CHE-109.358.313, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005251968).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Jürgen, von Sirnach, in Eglisau, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuba, Dominique-Pascal, von Val-de-Travers, in Pomy, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Woraschk, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ehrensperger, Edwin, von Zürich, in Bülach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amrein, Florian, von Meggen, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Witzig, Marco Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005339892, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Xerox Finance AG, in Opfikon, CHE-106.258.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2021, Publ. 1005272889).
Statutenänderung:
16.11.2021.
Umwandlung:
Die Aktiengesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.11.2021 und Bilanz per 30.09.2021 mit Aktiven von CHF 27'030'857.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'528'412.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionärin erhält 14'000 Stammanteile zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Xerox Finance GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Xerox Finance LLC).
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist in erster Linie die Finanzierung und mehrjährige Vermietung (Leasing) von Investitionsgütern aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte, entgeltliche oder unentgeltliche, Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.
Stammkapital neu:
CHF 14'000'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Xerox Capital (Europe) Limited (Company No. 3070508), in Uxbridge/Middlesex (GB), Gesellschafterin, mit 14'000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Woraschk, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Einzelunterschrift];
Amrein, Florian, von Meggen, in Remetschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberrohrdorf, Sekretär (Nichtmitglied), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004639402, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalfürsorgestiftung der Firma Xerox AG, in Opfikon, CHE-109.358.313, Stiftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2018, Publ. 4110711).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amrein, Florian, von Meggen, in Bremgarten (AG), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrensperger, Edwin, von Zürich, in Bülach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Jürgen, von Sirnach, in Eglisau, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leuba, Dominique-Pascal, von Val-de-Travers, in Pomy, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Woraschk, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.