Marion Sieglinde Wirsch
residente a Gebenstorf, da Germania Mandati attuali: L'Esprit d'Origine GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marion Sieglinde Wirsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marion Sieglinde Wirsch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marion Sieglinde Wirsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marion Sieglinde Wirsch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marion Sieglinde Wirsch
Persone con il nome Marion Sieglinde Wirsch lavorano in questi rami economici
Esercizio delle servizi diversi
Esercizio delle servizi diversi
Privato con il nome Marion Sieglinde Wirsch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marion Sieglinde Wirsch
Numero di pubblicazione: 2920205, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Swissbones GmbH, in Full-Reuenthal, CHE-371.993.765, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2012, Publ. 6659176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirsch, Marion Sieglinde, deutsche Staatsangehörige, in Gebenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faller, Ralf Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Leibstadt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Gebenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2586943, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
L'Esprit d'Origine GmbH, in Gebenstorf, CHE-345.497.207, Oberdorfstrasse 17, 5412 Gebenstorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.12.2015.
Zweck:
Ernährungsberatung für Tiere, Betreuung von Tieren und Handel mit Waren aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 28.12.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Wirsch, Marion, deutsche Staatsangehörige, in Gebenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 6659176, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Swissbones GmbH, in Full-Reuenthal, CH-400.4.035.369-5, Hauptstrasse 219, 5324 Full-Reuenthal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.04.2012.
Zweck:
Verarbeitung und Vertrieb von Tierfutter, insbesondere Frischware sowie Beratung in Tierernährung und Handel mit Waren aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 03.04.2012 1 Thekenwaage, 1 Spühltisch, 1 Arbeitsschrank, 1 Arbeitstisch, 2 Trockner, 1 Folienschweissgerät, 1 Tiefkühltruhe, Kleinmaterial, 1 Fahrzeug sowie 1 Transportanhänger, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden..
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 17.04.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Wirsch, Marion Sieglinde, deutsche Staatsangehörige, in Gebenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Faller, Ralf Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Gebenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.