Norbert Werner Winterberg
residente a Bolligen, da Roggliswil Mandati attuali: WJP Management & Consulting GmbH Persone correlate: Felix Ernst Jakob, Christoph Fritz Thomet Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Norbert Werner Winterberg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Norbert Werner Winterberg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Norbert Werner Winterberg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Norbert Werner Winterberg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Norbert Werner Winterberg
Persone con il nome Norbert Werner Winterberg lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Norbert Werner Winterberg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Norbert Werner Winterberg
Numero di pubblicazione: HR02-1005248606, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
WJP Management & Consulting GmbH, in Bern, CHE-204.567.442, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963167).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakob, Felix Ernst, von Lauperswil, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Thomet, Christoph Fritz Dr., von Neuenegg, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Winterberg, Norbert Werner, von Roggliswil, in Bolligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004963167, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
WJP Management & Consulting GmbH, in Bern, CHE-204.567.442, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957793).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakob, Felix Ernst, von Lauperswil, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bolligen];
Winterberg, Norbert Werner, von Roggliswil, in Bolligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bern].
Numero di pubblicazione: 4395883, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Green Impact Holding AG, in Zug, CHE-261.985.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4263725).
Statutenänderung:
02.07.2018.
Firma neu:
Livinguard AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Livinguard Ltd). [gestrichen: Mit Erklärung vom 06.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hütte, Martin, von Ebikon, Luzern und Zug, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winterberg, Norbert, von Roggliswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüninger, Jules Albert, von Glarus Nord, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Chokhani, Manish, indischer Staatsangehöriger, in Mumbai (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Civelli, Carlo, von Zürich, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurien, Ashok, indischer Staatsangehöriger, in Delhi (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
McMahon, Kenneth John, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nanavati, Ajay, indischer Staatsangehöriger, in Bangalore (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Intercontrol AG (CHE-107.824.758), in Zürich, Revisionsstelle.