Christoph Carl Wilhelm
residente a Oftringen, da Safenwil Mandati attuali: Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg Genossenschaft Persone correlate: René Bochsler, Franziska Blattner-Achermann, Alan Schärer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Carl Wilhelm", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Carl Wilhelm"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Carl Wilhelm", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Carl Wilhelm"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christoph Carl Wilhelm
Persone con il nome Christoph Carl Wilhelm lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Christoph Carl Wilhelm
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Carl Wilhelm
Numero di pubblicazione: 2873973, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Emmentaltop GmbH, in Heimiswil, CHE-390.028.126, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2015, Publ. 2490905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilhelm, Christoph, von Safenwil, in Oftringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1897443, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Emmentaltop GmbH, in Heimiswil, CHE-390.028.126, Lueg 535, 3413 Kaltacker, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.12.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Hotel- und Restaurations-Betrieben, namentlich den Betrieb des Landgasthofes Lueg im Emmental, sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Patente, Lizenzen und Vertretungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 16.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Moser, Jörg, von Biel/Bienne, in Ittigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wilhelm, Christoph, von Safenwil, in Oftringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Runge, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Rothrist, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4927668, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Raffinesse Reisen AG, in Kölliken, CH-400.3.024.131-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 12.02.2003, S. 1, Publ. 859342).
Firma neu:
Raffinesse Reisen AG in Liquidation.
Liquidationsdomizil neu:
c/o Wiget Treuhand AG, Muhenstrasse 1, 5036 Oberentfelden.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.03.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilhelm, Christoph, von Safenwil, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langone, Regula, von Olten und Dulliken, in Gretzenbach, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Ruth, von Bottenwil, in Bottenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiget Treuhand AG (CH-400.3.010.118-3), in Oberentfelden, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten [bisher: Wiget Treuhand AG, Revisionsstelle].