Andri Wienandts
residente a Bern, da Murten Mandati attuali: Mediteria GmbH Persone correlate: Marta Attalla Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andri Wienandts", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andri Wienandts"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andri Wienandts", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andri Wienandts"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andri Wienandts
Persone con il nome Andri Wienandts lavorano in questi rami economici
Servizi sport
Servizi sport
Privato con il nome Andri Wienandts
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andri Wienandts
Numero di pubblicazione: HR02-1005033165, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mediteria GmbH, in Bern, CHE-166.373.685, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2019, Publ. 1004739503).
Domizil neu:
Mattenhofstrasse 5, 3007 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wienandts, Andri, von Murten, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Teufen AR].
Numero di pubblicazione: HR01-1004739503, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mediteria GmbH, in Bern, CHE-166.373.685, Schanzenstrasse 4, 3008 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.10.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Meditations-, Fitness- und Gesundheitszentren. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft das Angebot von Kursen, die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Gesundheitsförderung, sowie den Handel mit zugehörigen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 30'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 14.10.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Attalla, Marta, italienische Staatsangehörige, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wienandts, Andri, von Murten, in Teufen AR, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3968185, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sofacompany GmbH, in Ittigen, CHE-282.678.379, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3479067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wienandts, Andri, von Murten, in Teufen AR, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung.