Susanne Wiedemeier
residente a Gebenstorf, da Gebenstorf Mandati attuali: Wagner & Partner AG Persone correlate: Ernst Wiedemeier Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Susanne Wiedemeier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Susanne Wiedemeier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Susanne Wiedemeier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Susanne Wiedemeier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Susanne Wiedemeier
Persone con il nome Susanne Wiedemeier lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Susanne Wiedemeier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Susanne Wiedemeier
Numero di pubblicazione: HR02-1004562337, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wagner & Partner AG, in Gebenstorf, CHE-107.135.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2011, Publ. 6469596).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner-Kräuchi, René, von Lupfig, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedemeier, Susanne, von Gebenstorf, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6469596, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wagner, EDV-Organisation und Programmierungs AG, in Gebenstorf, CH-400.3.000.672-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2009, S. 3, Publ. 5359838).
Statutenänderung:
02.12.2011.
Firma neu:
Wagner & Partner AG.
Domizil neu:
Geisslistrasse 7, 5412 Gebenstorf.
Zweck neu:
Führungsentwicklung, Personal- und Management-Beratung sowie Durchführung von Schulungen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die von ihnen zuletzt gemeldete Adresse.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedemeier, Susanne, von Gebenstorf, in Gebenstorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wiedemeier, Ernst, von Gebenstorf, in Gebenstorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5248374, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Trustaphil AG, bisher in Oberägeri, CH-170.3.001.005-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.1999, S. 3031).
Gründungsstatuten:
06.01.1992.
Statutenänderung:
30.01.1998, 30.06.2009.
Sitz neu:
Gebenstorf.
Domizil neu:
Geisslistrasse 7, 5412 Gebenstorf.
Zweck neu:
Personal- und Management-Beratung, Coaching, Supervision und Schulung;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedemeier, Ernst, von Gebenstorf, in Gebenstorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Trusta Serve AG, in Oberägeri, Revisionsstelle (wie bisher);
Wiedemeier, Susanne, von Gebenstorf, in Gebenstorf, mit Einzelunterschrift.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Gebenstorf].