Margrit Widmer
residente a Zürich, da Wädenswil Mandati attuali: Stiftung für Taubblindenhilfe Persone correlate: Heinz Widmer, Eduard Furrer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Margrit Widmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Margrit Widmer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Margrit Widmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Margrit Widmer"
|
|
Margrit Widmer
residente a Langenthal, da Heimiswil Mandati attuali: Providere Concepts AG Persone correlate: Bruno Rullo, Agnes Sommer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Margrit Widmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Margrit Widmer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Margrit Widmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Margrit Widmer"
|
|
Margrit Widmer
residente a Schlieren, da Obersiggenthal Mandati attuali: Immobilien AG Hubertus Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Margrit Widmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Margrit Widmer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Margrit Widmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Margrit Widmer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Margrit Widmer
Persone con il nome Margrit Widmer lavorano in questi rami economici
BranchCode_n/a
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Compravendita di immobili propri
BranchCode_n/a
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Margrit Widmer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Margrit Widmer
Numero di pubblicazione: HR02-1005833638, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Immobilien AG Hubertus, in Zürich, CHE-102.635.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832394).
Domizil neu:
c/o Maria Schultheiss, Bellariastrasse 47a, 8038 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schultheiss, Werner, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Margrit, von Obersiggenthal, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005064461, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Versicherungen Makler Beratungen Biel GmbH, in Biel/Bienne, CHE-112.420.088, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2019, Publ. 1004579078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Margrit, von Heimiswil, in Biel/Bienne, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004975198, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
ADOMO AG, in Mosnang, CHE-177.224.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, S.0, Publ. 3264943).
Statutenänderung:
02.09.2020.
Sitz neu:
Wil (SG).
Domizil neu:
St. Gallerstrasse 47, 9500 Wil SG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Service und Verkauf von Haushaltgeräten, Elektroapparaten und Kücheneinrichtungen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien oder Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen und Grundstücke erwerben und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief an die Adresse der im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Alexander, von Mosnang, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Widmer, Margrith, von Mosnang, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Alexander, von Niederhasli, in Steinebrunn (Egnach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Etter, Marco, von Meikirch, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.