Stuart White
residente a London, da Vereinigtes Königreich Mandati attuali: DISTRIPRESS TRAINING FOUNDATION, founded by Kai Olsen in memory of Pat Street Persone correlate: Daniel Clares Ribera, Mustapha Khachlaa, Linda Plostniece e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stuart White", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stuart White"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stuart White", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stuart White"
|
|
Stuart White
residente a Ollon, da Vereinigtes Königreich Mandati attuali: Collège Alpin Beau-Soleil SA Persone correlate: Kenny Jonas, Anaïs Dufaux, Ian Ray e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stuart White", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stuart White"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stuart White", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stuart White"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Stuart White
Persone con il nome Stuart White lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle scuole di matura
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle scuole di matura
Privato con il nome Stuart White
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Stuart White
Numero di pubblicazione: HR02-1005686435, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 7015 vom 14.02.2023 DISTRIPRESS TRAINING FOUNDATION, founded by Kai Olsen in memory of Pat Street, in Zürich, CHE-109.685.456, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005680924). Im SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023 publizierter TR-Eintragung Nr. 7015 vom 14.02.2023 wurde irrtümlich der Präsident und Vizepräsident des Stiftungsrates als aus der Stiftung ausgeschieden erklärt: Sie verbleiben jedoch in der Stiftung und werden somit wie folgt wieder eingetragen:.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maes, Koenraad, belgischer Staatsangehöriger, in Herent (BE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
White, Stuart, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005680924, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DISTRIPRESS TRAINING FOUNDATION, founded by Kai Olsen in memory of Pat Street, in Zürich, CHE-109.685.456, Stiftung (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178388).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
White, Stuart, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maes, Koenraad, belgischer Staatsangehöriger, in Herent (BE), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clares Ribera, Daniel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sahin, Mürvet, türkische Staatsangehörige, in Istanbul (TR), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Geschäftsführerin;
Khachlaa, Mustapha, französischer Staatsangehöriger, in Bois-Colombes (FR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Plostniece, Linda, lettische Staatsangehörige, in Jaunmarupe (LV), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3936427, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DISTRIPRESS TRAINING FOUNDATION, founded by Kai Olsen in memory of Pat Street, in Zürich, CHE-109.685.456, Stiftung (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2016, Publ. 2719211).
Domizil neu:
c/o Dr. Thomas Koch, Riesbachstrasse 57, 8008 Zürich.
Weitere Adressen:
c/o Dr. Thomas Koch, Postfach, 8034 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bone, Alan, britischer Staatsangehöriger, in Chessington (Surrey, UK), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer;
Balmain, Elie, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
White, Stuart, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
McIntosh, Duncan, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jones, Tracy, britische Staatsangehörige, in London (UK) (GB), Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maes, Koenraad, belgischer Staatsangehöriger, in Herent (BE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.