Rolf Wernli
residente a Ehrendingen, da Thalheim (AG) Mandati attuali: Elektro Flückiger + Frei Oberrohrdorf AG Persone correlate: Herbert Frei, Monika Wernli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Wernli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Wernli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Wernli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Wernli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rolf Wernli
Persone con il nome Rolf Wernli lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Rolf Wernli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Wernli
Numero di pubblicazione: HR02-1005891230, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wernli Metallbau GmbH, in Remigen, CHE-102.219.840, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2011, S.0, Publ. 6374488).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli, Rolf, von Thalheim AG, in Remigen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Jürg, von Thalheim (AG), in Remigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Wernli, Sandra, von Knutwil, in Remigen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6383080, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
GUBI Immob GmbH in Liquidation, in Turgi, CH-400.4.026.369-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2010, S. 2, Publ. 5555736). Die am 18.03.2010 gelöschte Gesellschaft wird auf Grund der Verfügung des Handelsgerichts vom 05.10.2011 zum Zwecke der Liquidation wieder in das Handelsregister eingetragen und besteht entsprechend den früheren Eintragungen weiter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Marco, von Trachselwald, in Möhlin, Gesellschafter und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gutknecht, Fritz, von Kerzers, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wernli, Rolf, von Thalheim AG, in Remigen, Gesellschafter und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bieri, Hans, von Trachselwald, in Turgi, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6374488, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wernli Handels GmbH Remigen, in Remigen, CH-400.4.015.840-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2010, S. 2, Publ. 5903854).
Statutenänderung:
29.09.2011.
Firma neu:
Wernli Metallbau GmbH.
Zweck neu:
Ausführung von Metallbau- und Montagearbeiten, Import und Export von sowie Handel mit Waren aller Art;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Grundeigentum, Wertschriften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, sofern das Gesetz oder die Statuten nichts Abweichendes vorschreiben.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Nachfolgender Eintrag gestrichen infolge Ausscheidens der Gesellschafterin] [gestrichen: Die Erbengemeinschaft der verstorbenen Verena Wernli besteht aus: Da-Silva Soares-Wernli, Cornelia, von Thalheim AG, in Mönthal;
Wernli, Jürg, von Thalheim AG, in Remigen und Wernli, Rolf, von Thalheim AG, in Remigen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Erbengemeinschaft Verena Wernli, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Jürg, von Thalheim AG, in Remigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wernli, Rolf, von Thalheim AG, in Remigen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00].