Dirk Werner
residente a Magstatt-le-Bas, da Germania Mandati attuali: Dachplus Volketswil GmbH Persone correlate: Torsten Neuschulz Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dirk Werner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dirk Werner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dirk Werner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dirk Werner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dirk Werner
Persone con il nome Dirk Werner lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Dirk Werner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dirk Werner
Numero di pubblicazione: HR02-1005033703, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
DachPlus (Basel) GmbH, bisher in Basel, CHE-208.248.119, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, Publ. 2792187).
Statutenänderung:
16.10.2020.
Firma neu:
Temptur GmbH.
Sitz neu:
Thundorf.
Domizil neu:
Am Bach 12, 8512 Thundorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuschulz, Torsten, von Gais, in Winterthur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Werner, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Magstatt-le-Bas (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obwegeser, Thomas Anton, von Schwerzenbach, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004895265, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dachplus Seuzach GmbH, in Seuzach, CHE-297.925.581, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4037359).
Statutenänderung:
14.05.2020.
Firma neu:
Dachplus Neftenbach GmbH.
Sitz neu:
Neftenbach.
Domizil neu:
Tösswiesenstrasse 12, 8413 Neftenbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Magstatt-le-Bas (FR), mit Kollektivprokura zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuschulz, Torsten, von Gais, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Obwegeser, Thomas, von Schwerzenbach, in Volketswil, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2931485, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dachplus Seuzach GmbH, in Seuzach, CHE-297.925.581, Winterthurerstrasse 69, 8472 Seuzach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2016.
Zweck:
Die Firma bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen für Eigentümer von Liegenschaften und/oder deren Verwalter, vor allem Beratung, Expertise, Unterhaltservice, Reparaturen, Devisierungen, Projektleitung und Ausführung von Spengler-, Flachdach und Steildacharbeiten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 23.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
DachPlus AG (CHE-444.423.566), in Volketswil, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Albert, Marc, von Naters, in Berg am Irchel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuschulz, Torsten, von Gais, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Magstatt-le-Bas (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.