Alexandra Wenger
residente a Conches, da Röthenbach im Emmental Mandati attuali: Werthana Immobilien AG, Salluste Holding SA Persone correlate: Jean-Marc Wenger, Charlotte Wenger, Jean-Marc Wenger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alexandra Wenger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alexandra Wenger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alexandra Wenger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alexandra Wenger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alexandra Wenger
Persone con il nome Alexandra Wenger lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Alexandra Wenger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alexandra Wenger
Numero di pubblicazione: HR02-1005778870, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Werthana Immobilien AG, à Biel/Bienne, CHE-100.507.216, société anonyme (No. FOSC 93 du 15.05.2017, Publ. 3521285).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Wenger, Sylvain, de Röthenbach im Emmental, à Founex, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Wenger, Patrick, de Röthenbach im Emmental, à Courgenay, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Wenger, Jean-Marc, de Röthenbach im Emmental, à Nassau (BS), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Conches (Chêne-Bougeries)];
Wenger, Alexandra, de Röthenbach im Emmental, à Conches (Chêne-Bougeries), directrice, avec signature collective à deux;
Wenger, Charlotte, de Röthenbach im Emmental, à Conches (Chêne-Bougeries), directrice, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 4114303, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Alesti GmbH, in Gerlafingen, CHE-228.208.910, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2016, Publ. 3170619).
Firma neu:
Alesti GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.03.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Alexandra, von Blumenstein, in Gerlafingen, Liquidatorin, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Wenger, Esther, von Kandergrund und Blumenstein, in Gerlafingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2001901, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Xyz Fashion GmbH, in Biberist, CHE-228.208.910, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2013, Publ. 1169895).
Statutenänderung:
12.02.2015.
Firma neu:
Alesti GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Alexandra, von Blumenstein, in Gerlafingen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Wenger, Esther, von Blumenstein und Kandergrund, in Gerlafingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].