Bernhard Wehrli
residente a Mellingen, da Küttigen Mandati attuali: KLEEBAUER GmbH Persone correlate: Michel Kleebauer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernhard Wehrli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernhard Wehrli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernhard Wehrli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernhard Wehrli"
|
|
Bernhard Wehrli
residente a Horw, da Küttigen Mandati attuali: Corporaziun Ucliva Persone correlate: Claudia Venzin-Caveng, Peter Käppler, Ulrich Maag e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernhard Wehrli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernhard Wehrli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernhard Wehrli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernhard Wehrli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bernhard Wehrli
Persone con il nome Bernhard Wehrli lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Privato con il nome Bernhard Wehrli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Wehrli
Numero di pubblicazione: HR02-1005832054, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Corporaziun Ucliva, in Breil/Brigels, CHE-101.489.905, Genossenschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005690323).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli, Bernhard, von Küttigen, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Venzin-Caveng, Claudia, von Disentis/Mustér, in Breil/Brigels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005470959, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Wissen für alle, in Basel, CHE-306.998.983, Stiftung (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2021, Publ. 1005077462).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landwehr, Dominik Wilfried, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Bernhard, von Küttigen, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenner, Beatrice, von Weinfelden, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3631259, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
KLEEBAUER GmbH, in Mellingen, CHE-104.882.268, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2009, Publ. 5363072).
Statutenänderung:
20.06.2017.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Lederartikeln und Haushaltgeräten sowie Erbringung der entsprechenden Service- und Reparaturarbeiten;
kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, andere Unternehmen kaufen und erworbene Unternehmen verkaufen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kleebauer, Uwe A., von Teufen (AR), in Mellingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli, Bernhard, von Küttigen, in Mellingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kleebauer, Michel, von Teufen (AR), in Stetten (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Mellingen, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].