Jean-Pierre Weder
residente a Evionnaz, da Diepoldsau Mandati attuali: Féline Diffusion Sàrl Persone correlate: Jean-Bernard Marclay Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean-Pierre Weder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean-Pierre Weder"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean-Pierre Weder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean-Pierre Weder"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jean-Pierre Weder
Persone con il nome Jean-Pierre Weder lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Jean-Pierre Weder
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Pierre Weder
Numero di pubblicazione: 5500748, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Féline Diffusion S.à r.l., à Saint-Maurice, CH-550.0.065.428-2, société à responsabilité limitée (FOSC no 33 du 16.02.2005, p. 15, publ. 2704374).
Modification des statuts:
4.02.2010.
Nouvelle raison sociale:
Féline Diffusion Sàrl.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit. [biffé: Capital social entièrement libéré]. Selon déclaration du 04.02.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personne et signature radiée:
Lovati née Fogoz, Alexandra, de Mollens, à Besencens (Saint-Martin FR), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 18'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Weder, Jean-Pierre, de Diepoldsau, à Evionnaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: gérant];
Marclay, Jean-Bernard, de Champéry, à Triolet (Mauritius), associé, sans droit de signature, pour 18 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: à Val-d'Illiez, pour une part sociale de CHF 2'000.--].
Numero di pubblicazione: 2704374, Ufficio del registro di commercio Vallese
Féline Diffusion S.à r.l., à Saint-Maurice, CH-550.0.065.428-2, commerce d'articles de mode et de vêtements, etc... (FOSC no 135 du 17.07.2003, p. 15, publ. 1087954).
Inscription ou modification de personnes:
Lovati née Fogoz, Alexandra, de Mollens, à Besencens (Saint-Martin FR), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 18'000.-- [précédemment: à Bex];
Weder, Jean-Pierre, de Diepoldsau, à Evionnaz, gérant, avec signature individuelle [précédemment: à Monthey].
Numero di pubblicazione: 1087954, Ufficio del registro di commercio Vallese
Féline Diffusion S.à r.l., précédem. à Bex, société à responsabilité limitée (FOSC du 12.03.2002, page 14). Statuts initiaux du 16.03.1995, modifiés le 18.12.1995.
Modification des statuts:
20.06.2003.
Nouveau siège:
Saint-Maurice.
Nouvelle adresse:
Av. Vérolliez 22, 1890 St-Maurice.
But:
commerce d'articles de mode et de vêtements ainsi que la vente de meubles neufs et d'occasion en tout genre.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Organe de publication:
FOSC. Capital social entièrement libéré.
Inscription ou modification de personnes:
Weder, Jean-Pierre, de Diepoldsau, à Monthey, gérant, avec signature individuelle [comme précédemment];
Marclay, Jean-Bernard, de Champéry, à Val-d'Illiez, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 2'000.-- [comme précédemment];
Lovati née Fogoz, Alexandra, de Mollens, à Bex, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 18'000.-- [précédemment: Fogoz, Alexandra].