Emanuel Wassermann
residente a Basel, da Basel Mandati attuali: Vallée du Trient demain, Stiftung des Komitees für UNICEF Schweiz und Liechtenstein e di più Persone correlate: Stéphanie Revaz Martignoni, Daniel Gremaud, Bertrand Savioz e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Emanuel Wassermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Emanuel Wassermann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Emanuel Wassermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Emanuel Wassermann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Emanuel Wassermann
Persone con il nome Emanuel Wassermann lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi per consulenza manageriale
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Emanuel Wassermann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Emanuel Wassermann
Numero di pubblicazione: HR01-1006121920, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Vallée du Trient demain, à Salvan, CHE-431.937.933, La Place 24, 1922 Salvan, fondation (Nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
15.05.2024;
29.08.2024.
But:
La fondation a pour but la promotion des activités 4 saisons dans les sites naturels de la Vallée du Trient. Elle garantit une exploitation respectueuse de l'environnement et des installations existantes. Elle promeut la mobilité douce. Dans le cadre de ses activités, la Fondation travaille en étroite collaboration avec les autorités et avec tous les acteurs locaux ainsi qu'avec les représentants du futur parc naturel régional de la Vallée du Trient.
Personne(s) inscrite(s):
Gremaud, Daniel, de Riaz, à Lausanne, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Revaz Martignoni, Stéphanie, de Vernayaz et Salvan, à Vernayaz, vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Savioz, Bertrand, de Saxon, à Trient, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Wassermann, Emanuel, de Basel, à Basel, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Derivaz, Nicolas, de Salvan et Vernayaz, à Salvan, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685), à Martigny, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 3446423, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bergpunkt AG, in Worb, CHE-100.891.280, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2015, Publ. 2011203).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wassermann, Emanuel, von Basel, in Boll (Vechigen), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wyss, Bruno, von Alchenstorf, in Niederrohrdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudi, Stephan Johannes, von Glarus, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Markus Peter, von Rohrbach, in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2666855, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Mediationsvermittlung Region Basel, in Basel, CHE-489.733.508, Stiftung (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2015, Publ. 2422775).
Domizil neu:
c/o Michael Koechlin, Löwenbergstr. 32, 4059 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wassermann, Emanuel, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebsamen, Dr. Brigitta, von Basel, Reiden und Turbenthal, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koechlin, Michael, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].