Rico Christoph Urs Wanzenried
residente a Weinfelden, da Horrenbach-Buchen Mandati attuali: Wanzenried Bauleistungen AG in Liquidation, MWL GmbH e di più Persone correlate: Urs Wanzenried, Verena Wanzenried, Michael Wiesli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rico Christoph Urs Wanzenried", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rico Christoph Urs Wanzenried"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rico Christoph Urs Wanzenried", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rico Christoph Urs Wanzenried"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rico Christoph Urs Wanzenried
Persone con il nome Rico Christoph Urs Wanzenried lavorano in questi rami economici
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Compravendita di immobili propri
Fabbricazione e lavorazione di materiale da construzione
Altre servici in educazione
Construzione del soprassuolo
Altra attività edilizia
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Compravendita di immobili propri
Fabbricazione e lavorazione di materiale da construzione
Altre servici in educazione
Construzione del soprassuolo
Altra attività edilizia
Privato con il nome Rico Christoph Urs Wanzenried
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rico Christoph Urs Wanzenried
Numero di pubblicazione: HR02-1006102705, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Beton AG Bürglen, in Bürglen (TG), CHE-107.092.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2023, Publ. 1005805522).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gugler, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Rico Wanzenried oder Dirk Fenners.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanzenried, Rico, von Horrenbach-Buchen, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Markus Meschik oder Francesco Martinelli [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Markus Meschik oder Francesco Martinelli oder Mario Gugler];
Fenners, Dirk, von Kreuzlingen, in Altnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Markus Meschik oder Francesco Martinelli [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Markus Meschik oder Francesco Martinelli oder Mario Gugler].
Numero di pubblicazione: HR02-1006057629, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Wanzenried Bauleistungen AG, in Weinfelden, CHE-431.880.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3935045).
Firma neu:
Wanzenried Bauleistungen AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.05.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanzenried, Rico Christoph Urs, von Horrenbach-Buchen, in Weinfelden, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005844959, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Stiftung Zentrum für Musik und Tanz, in Weinfelden, CHE-110.482.262, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, S.0, Publ. 3234423). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögeli, Max, von Wichtrach, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Annaheim, Claudio, von Lostorf, in Weinfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderwert, Ernst R., von Kreuzlingen, in Weinfelden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zuber, Andreas, von Märstetten, in Märstetten, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Märstetten und Wattwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bollinger-Palmone, Concetta, italienische Staatsangehörige, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haffter, Stefan, von Weinfelden, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wanzenried, Rico, von Horrenbach-Buchen, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wieland, Thomas, von Safiental, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wolfer, Simon, von Maur und Zürich, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.