Peter Wanger
residente a Winterthur, da Winterthur Mandati attuali: Recowa Bau GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Wanger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Wanger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Wanger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Wanger"
|
|
Peter Wanger
residente a Freienbach, da Liechtenstein Mandati attuali: Wanger Investment AG Persone correlate: Willi Wanger, Sarah Wanger, Friedrich Wanger Sen. e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Wanger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Wanger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Wanger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Wanger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Wanger
Persone con il nome Peter Wanger lavorano in questi rami economici
Démontage et déconstruction
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Démontage et déconstruction
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Peter Wanger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Wanger
Numero di pubblicazione: HR02-1004759063, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wanger Investment AG, in Wädenswil, CHE-323.257.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004746910).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanger, Peter, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanger, Sarah, von Wädenswil, in Weesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5043698, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Recowa Bau GmbH, in Winterthur, CH-020.4.026.460-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 21.02.2003, S. 18, Publ. 872706). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegelbach, Peter, von Uetikon am See, in Uster, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanger, Peter, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 29'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 29'000.00].
Numero di pubblicazione: 3693648, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sonotec Schallschutz AG, in Villmergen, CH-400.3.009.277-9, Entwicklung und Herstellung von, Handel mit, Installation, Unterhalt und Montage von Bauelementen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 23.06.2003, S. 2, Publ. 1047010).
Statutenänderung:
11.12.2006.
Zweck neu:
Entwicklung und Herstellung von, Handel mit, Installation, Unterhalt und Montage von Bauelementen, insbesondere im Bereiche Schallschutz, Uebernahme von Vertretungen, Auswertung von Rechten, Konstruktion und technische Beratung in der Anwendung von Schallschutzelementen und im Bereich Solar-Technik und Photovoltaik, Ausführung ausgewählter Schallschutzobjekte als Generalunternehmer;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Beteiligungen halten sowie Wertschriften, Patente, Lizenzen und Immobilien erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Im Zusammenhang mit der Statutenrevision werden die fremdsprachigen Fassungen der Firma 'Sonotec Protection Acoustique SA' und 'Sonotec Noise Protection Ltd' gestrichen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanger, Peter, von Baden, in Baden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Martel, Norman, britischer Staatsangehöriger, in Tai Po (Hongkong), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Karl, von Vitznau, in Hinwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Beat, von Beromünster und Gunzwil, in Gunzwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Deuber, Roland, von Horw, in Ennetmoos, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Fredy, von Beromünster und Gunzwil, in Beromünster, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Partner Treuhand AG, Sursee, in Sursee, Revisionsstelle.