Huan Wang
residente a Feusisberg, da Chin e Volksrepubliks Mandati attuali: UBS Switzerland AG, UBS AG e di più Persone correlate: Marcel Sieber, Corina Christiane Regula Jucker, Thomas Hofstetter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Huan Wang", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Huan Wang"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Huan Wang", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Huan Wang"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Huan Wang
Persone con il nome Huan Wang lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Huan Wang
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Huan Wang
Numero di pubblicazione: HR02-1006058483, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Roll2Go AG, bisher in Zürich, CHE-473.640.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2020, Publ. 1004950916).
Statutenänderung:
01.05.2024.
Firma neu:
Roll2Go AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Roll2Go Ltd. in liquidation).
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Bahnmatt 19, 6340 Baar.
Aktien neu:
100'002 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'002 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.05.2024 aufgelöst. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
He, Haitao, chinesischer Staatsangehöriger, in Loughborough (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wang Huang, Zhenzhen, von Bühler, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005991261, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Caligyr AG, in Cham, CHE-113.834.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2024, Publ. 1005958474).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thürig, Andreas Walter, von Schwarzenberg, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birolini, Matteo Giuseppe, von Lugano, in Uetikon am See, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Pascal, von Pully, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palenzona, Kassra Carlo, von Murgenthal, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wang, Hao, französische Staatsangehörige, in Dübendorf, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005926085, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Landis+Gyr AG, in Cham, CHE-108.553.639, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2023, Publ. 1005875073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Pascal, von Pully, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
O'Sullivan, Bartholomew Eoin, von Lauterbrunnen, in Affoltern am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Dario, von Wolfenschiessen, in Uitikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Palenzona, Kassra Carlo, von Murgenthal, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wang, Hao, französische Staatsangehörige, in Dübendorf, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.