Nicholas Arthur Walter
residente a Thalwil, da Scharans Mandati attuali: Museum Thalwil, MARKIERT. AG Persone correlate: André Kaufmann, Markus Fankhauser, Claudia Somaini e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicholas Arthur Walter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicholas Arthur Walter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicholas Arthur Walter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicholas Arthur Walter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nicholas Arthur Walter
Persone con il nome Nicholas Arthur Walter lavorano in questi rami economici
Esercizio delle biblioteche e musei
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Esercizio delle biblioteche e musei
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Privato con il nome Nicholas Arthur Walter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nicholas Arthur Walter
Numero di pubblicazione: HR02-1005994310, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Museum Thalwil, in Thalwil, CHE-110.383.393, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2023, Publ. 1005819728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biedermann, Verena, von Jens, in Thalwil, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Nicholas, von Scharans, in Thalwil, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005670239, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ortsmuseum Thalwil, in Thalwil, CHE-110.383.393, Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab, Beat, von Kerzers, in Thalwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Habermacher, Erika, von Luzern, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gallmann, Andreas, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Hans-Jörg, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, René, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Markus, von Trub, in Oberrieden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biedermann, Verena, von Jens, in Thalwil, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Somaini, Claudia, von Langnau am Albis, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstutz, Urs Josef, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, André, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luchsinger Pfister, Katharina Susanne, von Glarus Nord, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walter, Nicholas, von Scharans, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005219907, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NW. MARKIERT. AG, in Thalwil, CHE-381.860.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912276).
Statutenänderung:
09.06.2021.
Firma neu:
MARKIERT. AG.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Erarbeiten von Grafikdesigns, Weblösungen und der Produktion von Drucksachen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casutt, Reto, von Flims, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Nicholas Arthur, von Scharans, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].