Bruno Wälchli
residente a Münchringen, da Wynigen Mandati attuali: Pensionskasse Heidelberg Schweiz AG in Liquidation, Heidelberg Schweiz AG Persone correlate: Beat Schmid, Marlies Barbara Stettler, Mathias Oertli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Wälchli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Wälchli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Wälchli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Wälchli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bruno Wälchli
Persone con il nome Bruno Wälchli lavorano in questi rami economici
Esercizio di una casse pensioni
Commercio con macchine
Esercizio di una casse pensioni
Commercio con macchine
Privato con il nome Bruno Wälchli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Wälchli
Numero di pubblicazione: HR02-1005900951, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pensionskasse Heidelberg Schweiz AG, in Bern, CHE-109.775.214, Stiftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005786834).
Name neu:
Pensionskasse Heidelberg Schweiz AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht vom 11.10.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertli, Mathias Prof. Dr., von Glarus, in St. Gallen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Beat, von Riggisberg, in Rizenbach (Ferenbalm), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stettler, Marlies, von Walkringen, in Kehrsatz, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wälchli, Bruno, von Wynigen, in Münchringen (Jegenstorf), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005786834, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pensionskasse Heidelberg Schweiz AG, in Bern, CHE-109.775.214, Stiftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2018, Publ. 4403567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Argast, Davide Francesco, von Basel, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertli, Mathias Prof. Dr., von Glarus, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälchli, Bruno, von Wynigen, in Münchringen (Jegenstorf), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2030011, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pensionskasse Heidelberg Schweiz AG, in Bern, CHE-109.775.214, Stiftung (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2012, Publ. 6606712).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Brigitte, von Trachselwald, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Bruno, von Wynigen, in Münchringen (Jegenstorf), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].